Reports for Roland Brütsch
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Roland Brütsch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4308477, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Brütsch Metallbau AG, in Schaffhausen, CHE-471.492.363, Schweizersbildstrasse 43, 8207 Schaffhausen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.06.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und Durchführung von Stahlbau-, Metallbau- und Schlosserarbeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Vertrag vom 15.06.2018 und Bilanz per 31.12.2017 Aktiven von CHF 925'588.83 und Fremdkapital von CHF 468'400.30 der Brütsch Produktions AG (bisher: Brütsch Metallbau AG), CHE-101.500.487, in Schaffhausen, wofür dem Einleger 100 vollliberierte Namensaktien mit einem Nominalwert von CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 19.06.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Brütsch, Marc Alain, von Büttenhardt, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brütsch, André, von Büttenhardt, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brütsch, Roland, von Büttenhardt, in Neuhausen am Rheinfall, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6269838, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Brütsch Metallbau AG, in Schaffhausen, CH-290.3.001.533-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 31.07.2003, S. 8, Publ. 1110724).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brütsch, Werner, von Büttenhardt, in Schaffhausen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brütsch, Roland, von Büttenhardt, in Neuhausen am Rheinfall, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Schaffhausen].
Publication number: 5631744, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Stiftung Nationales Handball Trainings- & Leistungs-Zentrum Schweizersbild, in Schaffhausen, CH-290.7.016.793-6, Hohbergstrasse 50, 8207 Schaffhausen, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
19.03.2010.
Zweck:
Förderung des Handballsports Jugendlicher und die gemeinnützige Unterstützung des Handballnachwuchses durch Zurverfügungstellung finanzieller Mittel für die Suche und Bereitstellung geeigneter Infrastrukturen, Schulen, Studienplätze, Lehrstellen und Arbeitsstellen.
Organisation:
Stiftungsrat von mindestens fünf Mitgliedern und Revisionsstelle.
Eingetragene Personen:
Behr, Prof. Dr. Giorgio, von Thayngen, in Buchberg, Präsident des Stiftungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Amstutz, Christian, von Sigriswil, in Schaffhausen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Amstutz, Markus, von Sigriswil, in Schaffhausen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Behr, Dominik, von Thayngen, in Buchberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Brütsch, Roland, von Büttenhardt, in Neuhausen am Rheinfall, Mitglied des Stiftungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Frei, Urs, von Diepoldsau, in Schaffhausen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Isler, Alfred, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Herren-Haltiner, Nicole, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Roost Müller, Manuela, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Rüeger, Roland, von Trüllikon, in Illnau (Illnau-Effretikon), Mitglied des Stiftungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Schnelli, Walter, von Kirchberg SG, in Lohn SH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Spleiss, Edwin, genannt Edi, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Wellershoff, Dr. Klaus W., von Deutschland, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
OBT AG (CH-290.9.003.416), in Neuhausen am Rheinfall, Revisionsstelle.