Reports for Urs René Brüngger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Urs René Brüngger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005798729, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Zürcher Bau- und Wohngenossenschaft (ZBWG), in Zürich, CHE-107.345.104, Genossenschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2023, Publ. 1005677494).
Statutenänderung:
25.05.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brüngger, Urs René, von Volketswil, in Zürich, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Perriard, Angela Gina Theresa, von Pully, in Zürich, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mesaros, Helga, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005520497, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Zürcher Bau- und Wohngenossenschaft (ZBWG), in Zürich, CHE-107.345.104, Genossenschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2022, Publ. 1005463404).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ottiger, Urs, von Luzern, in Zürich, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mohr, Philipp Adrian, von Basel, in Zürich, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mesaros, Helga, von Zürich, in Zürich, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brüngger, Urs René, von Volketswil, in Zürich, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perriard, Angela Gina Theresa, von Pully, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005432203, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Planpartner AG, in Zürich, CHE-107.822.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2020, Publ. 1004815445).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brüngger, Urs, von Volketswil, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Letsche, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien, zusammen mit einem Mitglied der Geschäftsleitung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stäheli, Christof, von Herdern, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ziegenbein, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien, zusammen mit einem Mitglied der Geschäftsleitung];
Jenal, Seraina, von Samnaun, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien, zusammen mit einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Reich, Noelle, von Neckertal, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien, zusammen mit einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Völlm, Patrick, von Basel, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien, zusammen mit einem Mitglied der Geschäftsleitung.