Reports for Ludwig Ägydius Brötz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Ludwig Ägydius Brötz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5330502, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
AP & PD Consulting & Operating GmbH, bisher in Zizers, CH-130.4.011.930-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2007, S. 10, Publ. 4244100).
Gründungsstatuten:
14.12.2006.
Statutenänderung:
15.06.2009.
Firma neu:
NTP Consulting GmbH.
Sitz neu:
Wollerau.
Domizil neu:
bei Tscharner & Partner GmbH, Samstagernstrasse 45, 8832 Wollerau.
Zweck neu:
An- und Verkauf sowie An- und Vermietung von Liegenschaften, Beratung, Treuhand- und Finanzierungswesen im Hotel-, Gastronomie- und Bar-Bereich;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaft und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 23'000.--.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.]. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 15.6.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brötz, Ludwig Ägydius, österreichischer Staatsangehöriger, in Zizers, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dür, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Meiningen (AT), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 18'000.--];
Dür-Balikova, Tatiana, slowakische Staatsangehörige, in Meiningen (AT), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 5'000.--];
Tscharner, Nikolaus, von Tomils, in Laax, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4693840, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
F.J.F. Trading GmbH, in Zizers, CH-350.4.000.911-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2007, S. 8, Publ. 3723494). Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 12.08.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frigo, Felice, von Mon, in Mastrils, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brötz, Ludwig Ägydius, österreichischer Staatsangehöriger, in Zizers, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen von je CHF 10'000 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000].
Publication number: 4244100, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
AP & PD Consulting & Operating GmbH in Liquidation, bisher in Freienbach, CH-130.4.011.930-0, An- und Verkauf sowie An- und Vermietung von Liegenschaften, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2007, S. 11, Publ. 4148120).
Statutenänderung:
5.12.2007.
Firma neu:
AP & PD Consulting & Operating GmbH.
Sitz neu:
Zizers.
Domizil neu:
Rappagugg 6, 7205 Zizers.
Zweck:
An- und Verkauf sowie An- und Vermietung von Liegenschaften, Beratung, Treuhand- und Finanzierungswesen im Hotel-, Gastronomie- und Bar-Bereich;
kann sich an Unternehmungen gleicher oder verwandter Art beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie Immobilien erwerben und veräussern.
Stammkapital:
CHF 23'000.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief [wie bisher];
[Nachdem die Gesellschaft wieder über ein Domizil verfügt, wird die amtlich erklärte Auflösung der Gesellschaft widerrufen.]. [gestrichen: Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 88a HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Petritsch, Andreas, von Altstätten, in Wolfhalden, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 13'000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dür-Balikova, Tatiana, slowakische Staatsangehörige, in Meiningen (AT), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000 [wie bisher];
Dür, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Meiningen (AT), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000 [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 5'000];
Brötz, Ludwig Ägydius, österreichischer Staatsangehöriger, in Zizers, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.