Reports for Martin Brönnimann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Martin Brönnimann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6274450, Commercial Registry Office Berne, (36)
Brönnimann Heimsoft AG, in Köniz, CH-035.3.031.580-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 04.04.2003, S. 3, Publ. 936402).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brönnimann, Martin, von Belp, in Köniz, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Brönnimann-Gerber, Annemarie, von Belp, in Köniz, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Brönnimann, Thomas, von Belp, in Zollikofen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hari Hecking, Yvonne, von Kandersteg und Belp, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grütter, Rémy, von Seeberg, in Port, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 936402, Commercial Registry Office Berne, (36)
Brönnimann Heimsoft AG, in Köniz, Könizstrasse 178, 3097 Liebefeld, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.03.2003.
Zweck:
Entwicklung von EDV-Software für soziale Betriebe wie Alters- und Pflegeheime sowie EDV-Support und Unternehmensberatung;
kann sich an andern Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben oder veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Brönnimann Heimsoft und Beratung, in Köniz, gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 20.3.2003 und Übernahmebilanz per 31.12.2002 mit Aktiven von CHF 187'142.35 und Passiven von CHF 53'358.10 zum Preis von CHF 133'784.25, wofür 970 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben und CHF 36'784.25 als Forderung in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
eingeschriebene Briefe an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Brönnimann, Martin, von Belp, in Köniz, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Brönnimann-Gerber, Annemarie, von Belp, in Köniz, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Brönnimann, Thomas, von Belp, in Zollikofen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hari Hecking, Yvonne, von Kandersteg und Belp, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Treuhand Stübi AG, in Toffen, Revisionsstelle.