Reports for Roman Broder
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Roman Broder
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004733382, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Grant Thornton AG, in Zürich, CHE-107.841.337, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2019, Publ. 1004680666).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spiess, Dominik F., von Tuggen, in Chêne-Bougeries, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Allgäuer, Alexander, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Eschen (LI), mit Kollektivprokura zu zweien;
Baltisser, Stefan, von Weiach, in Oetwil am See, mit Kollektivprokura zu zweien;
Broder, Roman, von Sargans, in Walenstadt, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hasenkamp, Jan Hasso Ludwig Andreas Christoph, von Maur, in Bauma, mit Kollektivprokura zu zweien;
Iten-Fellmann, Ursula Gertrud, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rüegsegger, Thomas, von Eggiwil, in Buchs (SG), mit Kollektivprokura zu zweien;
Scheidegger, Olivier André, von Neuchâtel, in Puidoux, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tornare-Cottet, Catherine, von Val-de-Charmey, in Le Grand-Saconnex, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 1516567, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Grant Thornton AG, in Zürich, CHE-109.041.827, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2014, Publ. 1382987).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der ReviTrust Audit AG, in Zürich (CHE-114.760.750), gemäss Fusionsvertrag vom 28.04.2014 und Bilanz per 31.12.2013. Aktiven von CHF 646'137.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 542'020.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der awit wirtschaftsprüfer AG, in Arbon (CHE-102.730.038), gemäss Fusionsvertrag vom 28.04.2014 und Bilanz per 31.12.2013. Aktiven von CHF 166'301.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 31'272.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Räz, Walter, von Rapperswil BE, in Gisikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zähner, Bettina, von Bachenbülach, in Bachenbülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauri, Bernhard Martin, von Zofingen, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Matthias Silvio, von Zürich, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tobler, Michael, von Zürich, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eicher, Andrea, von Reichenbach im Kandertal, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferax Treuhand AG (CHE-106.507.226), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ferax Treuhand AG (CH-020.3.908.710-3)];
Alder, Claudia, von Fehraltorf, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Broder, Roman, von Sargans, in Sargans, mit Kollektivprokura zu zweien;
Brown, Andrew Thomas, amerikanischer Staatsangehöriger, in Genève, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Campbell, John Edward, britischer Staatsangehöriger, in Duillier, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Caspers, Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Donnat, Eric Daniel, von Genève, in Etrembières (FR), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fischer, Yves Patrick, von Grosswangen, in Wollerau, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fussenegger-Fischbacher, Janine Margrit, von Neckertal, in Dornbirn (AT), mit Kollektivprokura zu zweien;
Gmeiner, Fabienne, liechtensteinische Staatsangehörige, in Balzers (LI), mit Kollektivprokura zu zweien;
Goeck, Henning Bruno Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jörger, Veronika, von Vals, in Chur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nadig, Markus, von Flums, in Flums, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oehri, Claudia, liechtensteinische Staatsangehörige, in Vaduz (LI), mit Kollektivprokura zu zweien;
Schaeppi Lufi, Rita Doris, von Glarus Süd, in Buchs SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wettstein, Melanie, von Appenzell, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 1482137, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
ReviTrust Revision + Treuhand AG, in Buchs SG, CHE-102.096.187, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2014, Publ. 1338465).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegsegger, Thomas, von Eggiwil, in Sevelen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gmeiner, Fabienne, liechtensteinische Staatsangehörige, in Balzers (LI), mit Kollektivprokura zu zweien;
Schaeppi Lufi, Rita, von Oberrieden und Mitlödi, in Buchs SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Broder, Roman, von Sargans, in Sargans, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hermann, Roger, von Glarus Nord, in Weesen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nadig, Markus, von Flums, in Flums, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bühler, Martin, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Triesenberg (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lenherr, Patrick, von Gams, in Grabs, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.