Reports for Christiane Breuer
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christiane Breuer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006106343, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Agropress AG, in Basel, CHE-107.303.270, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2020, Publ. 1004906099).
Statutenänderung:
05.08.2024.
Sitz neu:
Riehen.
Domizil neu:
Rüchligweg 101, 4125 Riehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hentz, Thomas, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Breuer, Christiane, deutsche Staatsangehörige, in Baden-Baden (DE), Direktorin, mit Einzelunterschrift;
Breuer, Gerhard H., deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Dr. Günther, deutscher Staatsangehöriger, in Neckertal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meyer, Kurt Gerhard, von Gottlieben, in Salenstein, Direktor, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1087515, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Agropress AG, in Riehen, CH-270.3.000.115-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 01.09.2009, S. 7, Publ. 5224190).
Statutenänderung:
12.09.2013.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Südquaistr. 14, 4057 Basel.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Mit Erklärung vom 12.09.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Valiba Treuhand AG, in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breuer, Christiane, deutsche Staatsangehörige, in Baden-Baden (DE), Direktorin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Efringen-Kirchen (D), ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura].
Publication number: 934342, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Agropress AG, in Basel, Bücher usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2002, S. 5, Publ. 419814).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinhardt, Rudolf, von Basel, in Therwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Urs, von Hubersdorf, in Binningen, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüdisühli, Alfred, von Sennwald, in Birsfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirtschafts-Treuhand AG, in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breuer, Gerhard H., deutscher Staatsangehöriger, in Efringen-Kirchen (D), Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hentz, Thomas, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rickli, Dr. Peter, von Madiswil, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Breuer, Christiane, deutsche Staatsangehörige, in Efringen-Kirchen (D), mit Einzelprokura;
Valiba Treuhand AG, in Basel, Revisionsstelle.