Reports for Norbert Brestel
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Norbert Brestel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005958176, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Gaum-Langemann Stiftung, in Zürich, CHE-437.408.142, Stiftung (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2020, Publ. 1005049943).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuster, Franz, von Schmerikon, in Schmerikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maumary, Jürgen, von Zürich, in Schlieren, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brütsch, Hans R., von Büttenhardt, in Lachen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hartmann, Prisca Charlotte Sophie, von Zizers, in Erlenbach (ZH), Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brestel, Norbert, von Sarmenstorf, in Zollikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005687732, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Schroder & Co Bank AG, in Zürich, CHE-105.947.172, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2022, Publ. 1005628863).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bannwart, Fabian Yves, von Luzern, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brandstätter, Walter, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brestel, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Curschellas, Michael, von Ilanz/Glion, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dobrowolski, Rachel, französische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Drost, Philipp Jürgen, von Männedorf, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Egg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ghezzi, Michele, von Collina d'Oro, in Kloten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holz, Sebastian, von Zürich, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hongre, Alexis, französischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Marsha, von Zürich, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Brohy, Marsha];
Kroeker, Jonathan Lee, kanadischer Staatsangehöriger, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loscertales Martin, Fernando, spanischer Staatsangehöriger, in Collonge-Bellerive, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spitznagel, Thomas Peter, von Zürich, in Hedingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3007111, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft Regionalflugplatz Zürich, in Volketswil, CHE-100.639.817, Genossenschaft (SHAB Nr. 208 vom 27.10.2015, Publ. 2446909).
Firma neu:
Genossenschaft Regionalflugplatz Zürich in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.07.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fritschi, Hans Peter, von Volketswil und Freienstein-Teufen, in Volketswil, Präsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift;
Frieden, Hans, von Rapperswil BE, in Bubikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brestel, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied der Verwaltung und Kassier und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident der Verwaltung und Kassier mit Einzelunterschrift].