Reports for Christina Susanne Brenner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christina Susanne Brenner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005985891, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Brenner AG, Weinfelden, in Weinfelden, CHE-105.777.639, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2020, Publ. 1004908560).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brenner, Felix, von Weinfelden, in Weinfelden, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Brenner, Christina Susanne, von Weinfelden, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien;
Brenner, Isabella Susanne, von Weinfelden und Wängi, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuster, Andreas, von Diepoldsau, in Bürglen TG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kuster, Marlène, von Diepoldsau, in Bürglen TG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004908560, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Brenner AG, Bedachungen, Fassadenbau, Gerüstbau, in Weinfelden, CHE-105.777.639, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 28.04.2009, S.15, Publ. 4993188).
Statutenänderung:
07.05.2020.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der STEGA Bauspenglerei GmbH, in Weinfelden (CHE-181.256.733), gemäss Fusionsvertrag vom 07.05.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 133'923.01 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 147'947.92, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 14'024.91 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
Brenner AG, Weinfelden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pauli, Kurt, von Vechigen, in Weinfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brenner, Christina Susanne, von Weinfelden, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien;
Brenner, Isabella Susanne, von Weinfelden und Wängi, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Brenner-Bommer, Isabella, von Weinfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].