Reports for Steven Yves Braun
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Steven Yves Braun
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004645451, Commercial Registry Office Zurich, (20)
TRIPLE M GmbH, in Oetwil an der Limmat, CHE-184.933.613, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2018, Publ. 1004520849).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Braun, Steven Yves, von Sirnach, in Rorbas, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hadzic, Mersed, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1004520849, Commercial Registry Office Zurich, (20)
TRIPLE M GmbH, in Oetwil an der Limmat, CHE-184.933.613, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2018, Publ. 1004500329).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braun, Steven Yves, von Sirnach, in Rorbas, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Hadzic, Sandra, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004500329, Commercial Registry Office Zurich, (20)
TRIPLE M GmbH, in Zürich, CHE-184.933.613, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2014, Publ. 1761241).
Statutenänderung:
07.11.2018.
Sitz neu:
Oetwil an der Limmat.
Domizil neu:
Mülistatt 6, 8955 Oetwil an der Limmat.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen einer Eventagentur sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen, die Planung, Organisation und Durchführung von Anlässen aller Art. Des Weiteren bezweckt sie die Beratung, Betreuung und Vermittlung von Künstlern weltweit sowie Organisation, Veranstaltung und Vermarktung von Konzerten und von Shows weltweit. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Silz, Mirko, deutscher Staatsangehöriger, in Dresden (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Özkan, Mike, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braun, Steven Yves, von Sirnach, in Rorbas, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00.