Reports for Micha Oliver Brandenberger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Micha Oliver Brandenberger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004761105, Commercial Registry Office Zurich, (20)
CREALOGIX AG, in Zürich, CHE-106.841.145, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2019, Publ. 1004735397).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brandenberger, Micha Oliver, von Bäretswil, in Bäretswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1004667164, Commercial Registry Office Zurich, (20)
CREALOGIX AG, in Zürich, CHE-106.841.145, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2019, Publ. 1004620475).
Weitere Adressen:
Rosengartenstrasse 4, 8608 Bubikon. Die weiteren Adressen wurden aufgehoben. [gestrichen: Weitere Adresse: Länggassstrasse 7, 3012 Bern.]. [gestrichen: Weitere Adresse: Rosengartenstrasse 6, 8608 Bubikon.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Miletic, Dejan, von Amriswil, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Süsstrunk, Peter, von Neftenbach, in Lufingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brandenberger, Micha Oliver, von Bäretswil, in Bäretswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Martignoni, Stéphane, von Gambarogno, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Niederjohann, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Eschenbach (LU), mit Kollektivprokura zu zweien;
Raabe, René, von Frutigen, in Gränichen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 900788, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SEIM Informatik GmbH, in Geroldswil, Entwicklung von Hard- und Software, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 96 vom 17.05.2000, S. 3321).
Firma neu:
SEIM Informatik GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.02.2003 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Filli, Beat, von Zernez und Schiers, in Geroldswil, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer];
Brandenberger, Micha, von Zürich und Bäretswil, in Bäretswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit Einzelunterschrift];
Hübscher, René, von Wohlenschwil, in Egg, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit Einzelunterschrift];
Lutz, Christian, von Walzenhausen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-- [bisher: mit Einzelunterschrift].