Reports for Stephan Brand
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Stephan Brand
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005167947, Commercial Registry Office Berne, (36)
Metzgerei Brand AG, in Sigriswil, CHE-107.254.039, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2010, S.6, Publ. 5952078).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brand, Stephan, von Lauenen, in Sigriswil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Brand, Edith, von Lauenen und Kleindietwil, in Sigriswil, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bleuler, Michael, von Maur, in Sigriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2131961, Commercial Registry Office Berne, (36)
VADT Ferienhaus AG, in Thun, CHE-101.644.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 11.05.2012, Publ. 6675582).
Firma neu:
VADT Ferienhaus AG in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.04.2015 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Fritz Gempeler, Dorfstrasse 9, 3655 Sigriswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeschlimann-Burkhalter, Barbara, von Seeberg, in Schwanden (Sigriswil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Geissler, Eduard, von Ins, in Steffisburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zürcher, Doris, von Trub, in Steffisburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfäffli, Hans, von Signau, in Langenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gempeler, Fritz, von Sigriswil, in Sigriswil, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brand, Stephan, von Lauenen, in Sigriswil, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1240784, Commercial Registry Office Berne, (36)
Vadt Ferienhaus AG, in Thun, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2002, S. 4, Publ. 295398).
Statutenänderung:
8.04.2003.
Firma neu:
VADT Ferienhaus AG.
Zweck neu:
Kauf oder Miete und Betrieb von Liegenschaften, Wohnungen, Grundstücken und Fahrnissen, die der Verbringung von Ferien auch der Mitglieder des VADT (Vereinigung aktiver Detaillisten von Thun und Umgebung) dienen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt dem erwähnten Zweck dienen.
Mitteilungen neu:
Die Einladungen und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit eingeschriebenem Brief. Weitere publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeberhard, Walter, von Münchringen, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beldi, Max, von Rüfenach, in Thun, Revisionsstelle;
Sager, Beatrice, von Menziken, in Thun, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittwer-Müller, Silvia, von Trub und Sigriswil, in Schwanden (Sigriswil), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Brand, Stephan, von Lauenen, in Sigriswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhalter, Willy, von Langnau im Emmental, in Unterseen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheidegger, Rudolf, von Trub, in Thun, Revisionsstelle;
Hüttinger, Urs, von Basel, in Thun, Revisionsstelle.