Reports for Robert E. Braissant
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Robert E. Braissant
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005927238, Commercial Registry Office Berne
REAL B, AG FÜR PROJEKTENTWICKLUNG, in Bern, CHE-108.856.086, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 22.04.2016, Publ. 2794603).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Braissant, Robert, von Bern und Mex VD, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thomann, Jelli, von Spiez, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berger, Christopher Mark, von Langnau im Emmental, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Schmid, Andreas, von Zürich, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Michael, von Remigen und Zürich, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Remigen und Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Takács Schmid, Tamás, von Suhr, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hiltbrunner, Dan, von Sumiswald, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 926920, Commercial Registry Office Berne, (36)
Büro B Architekten und Planer AG, in Bern, Münzgraben 6, 3011 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.03.2003.
Zweck:
Betrieb eines Architektur- und Planungsbüros;
kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Aktienkapital:
CHF 249'900.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 249'900.--.
Aktien:
2'499 Namenaktien zu CHF 100.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Kollektivgesellschaft 'Büro B, Architekten und Planer, Braissant, Hiltbrunner, Schmid', in Bern, gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 10.3.2003 und Übernahmebilanz per 30.9.2002 mit Aktiven von CHF 905'276.48 und Passiven von CHF 175'003.55 zum Preis von CHF 730'272.93, wofür 2'499 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben und CHF 480'372.93 als Forderung in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
erfolgen per Post oder Telefax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen oder durch einmalige Publikation im SHAB.
Vinkulierung:
Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Schmid, Michael, von Remigen und Zürich, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Braissant, Robert, von Bern und Mex VD, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hiltbrunner, Dan, von Sumiswald, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
K. Neuenschwander Treuhand GmbH, in Grosshöchstetten, Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Berne, (36)
REAL B, AG FÜR PROJEKTENTWICKLUNG, in B e r n , Müngraben 6, 3006 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.06.2000.
Zweck:
Projektentwicklung, Planung und Realisierung von Bauten und Gebäuden sowie Handel mit Immobilien;
sie kann sich an andern Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben.
Aktienkapital:
CHF 102'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 102'000.-.
Aktien:
102 Namenaktien zu CHF 1'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich.
Vinkulierung:
Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten.
Eingetragene Personen:
Schmid, Michael, von Remigen und Zürich, in Bern, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Braissant, Robert, von Bern und Mex VD, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Hiltbrunner, Dan, von Sumiswald, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
K. Neuenschwander Treuhand GmbH, in Grosshöchstetten, Revisionsstelle.