Reports for Ueli Bracher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ueli Bracher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2485929, Commercial Registry Office Berne, (36)
Ypsomed AG, in Burgdorf, CHE-109.446.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 12.05.2015, Publ. 2148037).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bracher, Ueli, von Madiswil, in Schlosswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mengis, Frank Uwe, von Rapperswil BE, in Duggingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 1147658, Commercial Registry Office Berne, (36)
Tecpharma Licensing AG, in Burgdorf, Erbringung von Managementdienstleistungen als auch Dienstleistungen administrativer Art und Weise zu Gunsten von im Bereich der Medizinaltechnik tätigen Gesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 12.08.2003, S. 3, Publ. 1125426).
Statutenänderung:
21.08.2003.
Zweck neu:
Erwerb, Finanzierung, Halten und Verwaltung von Immaterialgütern aller Art in der Schweiz und im Ausland als auch Vergabe von Lizenzrechten an Gruppengesellschaften sowie an Dritte. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, belasten, vermieten, verpachten und veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich. [Bemerkungen: gestrichen: Bei dem unter Rubrik Zweck (Referenz 7) umschriebenen Zweck handelt es sich um die vollständige Wiedergabe des Zweckes, wie er in den Gründungsstatuten bereits umschrieben war, mithin also weder um eine Zweckänderung noch um eine Zweckergänzung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Begert, Beat, von Ersigen, in Faoug, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bracher, Ueli, von Madiswil, in Schlosswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Landolt, Othmar, von Näfels, in Schübelbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lottenbach-Frenser, Dr. Ursula, deutsche Staatsangehörige, in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ryf, Theresia, von Bannwil, in Alchenstorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Soniec, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Burgdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Commercial Registry Office Berne, (36)
Disetronic Medical Systems AG, in Burgdorf, Forschung im Bereich der Medizinaltechnik sowie Entwicklung, Fabrikation und Vertrieb von Geräten und Produkten auf dem Gebiet der Medizinaltechnik und der damit im Zusammenhang stehenden Industrien usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2002, S. 3, Publ. 454510).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinemann, Urs, von Hagenbuch, in Iffwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zurflüh, Andreas, von Wynigen, in Hasle bei Burgdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Robin, Matthew, britischer Staatsangehöriger, in Rheinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hommann, Edgar, von Zäziwil, in Grossaffoltern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bracher, Ueli, von Madiswil, in Schlosswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Begert, Beat, von Ersigen, in Faoug, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rindlisbacher, Dr. Christoph, von Lützelflüh, in Worb, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sällström, Kunt Göran, schwedischer Staatsangehöriger, in Burgdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Thompson, Ian Mark, britischer Staatsangehöriger, in Burgdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Landolt, Othmar, von Näfels, in Schübelbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Löhrer, Daniel, von Waldkirch, in Goldbach BE (Gemeinde Hasle bei Burgdorf), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Soniec, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Burgdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.