Reports for Corina Alessandra Bove
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Corina Alessandra Bove
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005365209, Commercial Registry Office Berne, (36)
Corina Bove GmbH, bisher in Schwyz, CHE-432.183.438, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2018, Publ. 4151729).
Statutenänderung:
08.12.2021.
Sitz neu:
La Neuveville.
Domizil neu:
Rue du Collège 5, 2520 La Neuveville.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bove, Corina Alessandra, von Meikirch, in La Neuveville, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: in Schwyz].
Publication number: 4151729, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Corina Bove GmbH, in Schwyz, CHE-432.183.438, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2017, Publ. 3725151).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boruvka, Jan, von Solothurn, in Twann-Tüscherz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bove, Corina Alessandra, von Meikirch, in Schwyz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3725151, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Corina Bove GmbH(Corina Bove Sàrl) (Corina Bove Sagl) (Corina Bove Ltd liab. Co), in Schwyz, CHE-432.183.438, Schlagstrasse 93, 6430 Schwyz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.08.2017.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Immobilienbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 25.08.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Boruvka, Jan, von Solothurn, in Twann-Tüscherz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bove, Corina Alessandra, von Meikirch, in Schwyz, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00.