Reports for Kean Alec Bourquenoud
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Kean Alec Bourquenoud
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005778298, Commercial Registry Office Valais, (621)
Eternity Group Sàrl, à Port-Valais, CHE-493.577.424, société à responsabilité limitée (No. FOSC 219 du 10.11.2022, Publ. 1005601796).
Inscription ou modification de personne(s):
Gonçalves Ferreira, Alexis, citoyen français, à Port-Valais, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 64 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 95 parts sociales de CHF 100.00];
Bourquenoud, Kean Alec, de Vaulruz, à Bournens, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 64 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 95 parts sociales de CHF 100.00];
Bertron, Pierre, citoyen français, à Port-Valais, associé, avec signature individuelle, pour 8 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 10 parts sociales de CHF 100.00];
InRealis SA (CHE-471.075.410), à Lausanne, associée, pour 64 parts sociales de CHF 100.00.
Publication number: HR02-1005601796, Commercial Registry Office Valais, (621)
Eternity Group Sàrl, à Vouvry, CHE-493.577.424, société à responsabilité limitée (No. FOSC 141 du 22.07.2022, Publ. 1005527548).
Modification des statuts:
21.10.2022.
Nouveau siège:
Port-Valais.
Nouvelle adresse:
Route Industrielle 35, 1897 Bouveret.
Inscription ou modification de personne(s):
Gonçalves Ferreira, Alexis, citoyen français, à Port-Valais, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 95 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 100 parts sociales de CHF 100.00];
Bourquenoud, Kean Alec, de Vaulruz, à Bournens, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 95 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 100 parts sociales de CHF 100.00];
Bertron, Pierre, citoyen français, à Port-Valais, associé, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 100.00.
Publication number: HR02-1005527548, Commercial Registry Office Valais, (621)
Eternity Group Sàrl, à Vouvry, CHE-493.577.424, société à responsabilité limitée (No. FOSC 12 du 18.01.2022, Publ. 1005383886).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Parreaux, Mathieu, de La Brévine, à Carouge (GE), associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Gonçalves Ferreira, Alexis, citoyen français, à Port-Valais, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00;
Bourquenoud, Kean Alec, de Vaulruz, à Bournens, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00.