Reports for Stéphane Bourgeois
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Stéphane Bourgeois
Holdings
Newest SOGC notifications: Stéphane Bourgeois
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005989507, Commercial Registry Office Valais, (621)
SGH Swiss Group Holding SA, à Martigny, CHE-114.839.788, société anonyme (No. FOSC 104 du 31.05.2019, Publ. 1004642189).
Nouvelle adresse:
c/o Stéphane Bourgeois, Rue des Finettes 15, 1920 Martigny.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Boulnoix, Xavier, de Vétroz, à Martigny, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président;
Butty, Jean-Pierre, de Ursy, à Vernier, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Bourgeois, Stéphane, de Bovernier, à Martigny, membre et secrétaire du conseil d'administration, sans droit de signature;
Dubois, Jean-Marie, de Chamoson, à Leytron, membre du conseil d'administration, caissier, avec signature collective à deux.
Publication number: 1639005, Commercial Registry Office Valais, (621)
SGH Swiss Group Holding SA, à Martigny, CHE-114.839.788, société anonyme (No. FOSC 204 du 22.10.2013, Publ. 1139597).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bourgeois, Stéphane, de Bovernier, à Bovernier, vice-président, avec signature collective à deux avec le président;
Bourgeois-Kouakou, Marie-Laurelle, de Bovernier, à Bovernier, administratrice, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Boulnoix, Xavier, de Vétroz, à Martigny, vice-président, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: administrateur avec signature collective à deux avec le président].
Publication number: 1139597, Commercial Registry Office Valais, (621)
SGH Swiss Group Holding SA, à Martigny, CH-660.1.033.009-3, société anonyme (No. FOSC 60 du 26.03.2012, Publ. 6609816).
Nouvelle adresse:
c/o Fiduciaire FIDAG SA, Rue des Cèdres 9, 1920 Martigny.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Aka, Ety, de Genève, à Genève, vice-président, avec signature collective à deux avec le secrétaire;
Donnet-Monay, Daniel, de Troistorrents, à Martigny, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Butty, Jean-Pierre, de Ursy, à Châtelaine (Vernier), président, avec signature collective à deux;
Bourgeois, Stéphane, de Bovernier, à Bovernier, vice-président, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: administrateur avec signature collective à deux avec le secrétaire];
Bourgeois-Kouakou, Marie-Laurelle, de Bovernier, à Bovernier, administratrice, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: présidente avec signature collective à deux avec le secrétaire];
Boulnoix, Xavier, de Vétroz, à Martigny, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Mudry, Jacques, dit Jacquy, de Lens, à Lens, administrateur, avec signature collective à deux avec le président.