Reports for Dietrich Bossert
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dietrich Bossert
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004476434, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Bossert Forst AG, in Altbüron, CHE-114.283.879, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2011, Publ. 6346664).
Domizil neu:
Halden 3, 6147 Altbüron.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bossert, Dietrich genannt Dieter, von Altbüron, in Altbüron, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Bossert, Mirjam, von Altbüron und Pfaffnau, in Altbüron, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4462120, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Bossert Forst AG, in Altbüron, CH-100.3.788.873-1, Hintergass 3, 6147 Altbüron, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.04.2008.
Zweck:
Ausführung von Forstarbeiten;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 23.04.2008 und Bilanz per 31.12.2007 übernimmt die Gesellschaft von Dietrich genannt Dieter Bossert, von Altbüron, in Altbüron, sein Einzelunternehmen Dieter Bossert, Forstunternehmen, in Altbüron (CH-100.2.018.598-2), mit sämtlichen Aktiven, deren Wert zusammen CHF 464'487.55 beträgt und dem gesamten Fremdkapital im Werte von CHF 317'314.45 zum Preise von CHF 147'173.10, wofür 100 Nameaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 47'173.10 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.04.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bossert, Dietrich genannt Dieter, von Altbüron, in Altbüron, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Forstunternehmen Bossert & Gyger, in Altbüron, Ausführung von Forstarbeiten, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.1996, S. 1279).
Firma neu:
Dieter Bossert, Forstunternehmen.
Rechtsform neu:
Einzelfirma. Diese Kollektivgesellschaft hat sich infolge Ausscheidens des Gesellschafters Patrik Gyger, dessen Unterschrift erloschen ist, auf den 31.12.2001 aufgelöst. Die Firma ist erloschen. Der Gesellschafter Dietrich genannt Dieter Bossert führt im Sinne von Art. 579 OR das Geschäft als Einzelfirma unter der Firma Dieter Bossert, Forstunternehmen, in Altbüron, fort. [gestrichen: Beginn der Kollektivgesellschaft: 1.1.1996].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gyger, Patrik, von Adelboden, in Wynau, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bossert, Dietrich genannt Dieter, von Altbüron, in Altbüron, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter].