Reports for Markus Bormann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Markus Bormann
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Bormann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1075375, Commercial Registry Office Zurich, (20)
RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CH-020.9.002.469-6, Ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2013, Publ. 7115864).
mit Hauptsitz in:
Esch-sur-Alzette (LU).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aicardi, Pierre, von La Côte-aux-Fées, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bormann, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienbach];
Wiegmann, Marco Kuno, deutscher Staatsangehöriger, in Rafz, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen [bisher: in Kaiserstuhl].
Publication number: 6828272, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 97 vom 21.05.2012 publizierten TR-Eintrags Nr. 16'332 vom 15.05.2012. RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CH-020.9.002.469-6, Ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 155 vom 13.08.2012, Publ. 6806646).
mit Hauptsitz in:
Esch-sur-Alzette (LU).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bormann, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Borman, Markus, in Kaiserstuhl, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Publication number: 6376598, Commercial Registry Office Zurich, (20)
EFG Financial Products AG, in Zürich, CH-020.3.031.478-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2011, S. 0, Publ. 6210474).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bormann, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eley, Rory, britischer Staatsangehöriger, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Howell, Lawrence, amerikanischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lee, James Tak Him, britischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnach ZH, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Abou Mansour, Emile, griechische Staatsangehörige, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wendisch, Tino, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.