Reports for Fabio Bonciani
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Fabio Bonciani
Holdings
Newest SOGC notifications: Fabio Bonciani
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005643692, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
fast and chic ag, in Freienbach, CHE-385.046.822, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2017, Publ. 3479245). Gemäss Erklärung vom 24.12.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonciani, Fabio, von Tegerfelden, in Pfäffikon ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Largey AG (CHE-103.801.899), in Illnau-Effretikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sauder, Hans Peter, von Lupsingen, in Uster, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2118943, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Du Théâtre AG in Liquidation, in Zürich, CHE-397.326.458, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2015, Publ. 2026639).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonciani, Fabio, von Tegerfelden, in Zürich, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1504939, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein Internationales Verzeichnis Deutsch sprechender Anwälte, in Zürich, CHE-110.489.502, Verein (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2013, Publ. 7022724).
Name neu:
Verein Internationales Verzeichnis Deutsch sprechender Anwälte in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.04.2014 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Gabriele Haldemann, Oberhausenstrasse 7, Postfach 464, 8712 Stäfa.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonciani, Fabio, von Tegerfelden, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stauffacher, Christoph, von Glarus Süd, in Stäfa, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haldemann, Gabriele Tusnelde, von Eggiwil, in Stäfa, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift;
Stauffacher, David, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien].