Reports for Markus Bolter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Markus Bolter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005640523, Commercial Registry Office Aargau, (400)
3B Dynasty GmbH, in Widen, CHE-469.364.738, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2015, S.0, Publ. 2128405).
Statutenänderung:
15.12.2022.
Sitz neu:
Eggenwil.
Domizil neu:
Kochsmattstrasse 29A, 5445 Eggenwil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit chinesischen Produkten, Seide, Accessoires und ähnlichen Produkten sowie den Betrieb eines Online Shops. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann ebenfalls Patente, Marken, Designs sowie technische und industrielle Immaterialgüterrechte verkaufen, erwerben, verwalten und übertragen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolter, Markus, von Amriswil, in Eggenwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Widen];
Bolter, Stephan, von Amriswil, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Dietikon];
Bolter, Daniel Hans, von Amriswil, in Egg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Neuenhof, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Li, Shiqin, chinesische Staatsangehörige, in Eggenwil, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Widen, ].
Publication number: HR02-1005632672, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Läpp-Maschinen AG, in Dietikon, CHE-101.985.311, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2021, Publ. 1005285575).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolter-Schöpfer, Rosmarie, von Amriswil, in Widen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolter, Markus, von Amriswil, in Eggenwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3020227, Commercial Registry Office Zurich, (20)
TCM Swiss-China GmbH, in Illnau-Effretikon, CHE-387.184.636, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2012, Publ. 6853716).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Li, Zhaoxia, chinesische Staatsangehörige, in Singapur (SG), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Illnau-Effretikon];
Bolter, Markus, von Amriswil, in Widen, mit Einzelunterschrift.