Reports for Josef Zsolt Bösze
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Josef Zsolt Bösze
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1245857, Commercial Registry Office Zurich, (20)
NTT Data Switzerland AG, in Opfikon, CHE-105.849.084, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 04.07.2012, Publ. 6752160).
Statutenänderung:
13.12.2013.
Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 3'900'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 3'900'000.00].
Aktien neu:
2'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 3'900 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 13.12.2013 werden 1'900 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz vernichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bösze, Josef, von Obersiggenthal, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loewe, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Kelkheim (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mitchener, Stephen Ashley Francis, britischer Staatsangehöriger, in Fleet (Hampshire/UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4374166, Commercial Registry Office Berne, (36)
Cirquent AG, in Bern, CH-035.9.000.753-3, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2008, S. 5, Publ. 4296142).
mit Hauptsitz in:
Opfikon.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[Streichung des Eintragungsdatums von Amtes wegen gemäss Art. 110 HRegV] [gestrichen: Eingetragen im Handelsregister am Hauptsitz: 17.11.1977].
Zweck Hauptsitz:
[Streichung des Zwecks von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d HRegV].
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Streichung von Said Tabet, Wendelin Frei, Paul Santner, Roland von Arx, Josef Bösze, Patrick Messmer, Petr Podany und PricewaterhouseCoopers AG von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. e HRegV].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Bern, Revisionsstelle;
Tabet, Said, deutscher Staatsangehöriger, in Hohenbrunn (D), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Wendelin, von Luthern, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Santner, Paul, österreichischer Staatsangehöriger, in Fehraltorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Arx, Roland, von Niederbuchsiten, in Watt (Regensdorf), Delegierter und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bösze, Josef, von Obersiggenthal, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Messmer, Patrick, von Thal, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Podany, Petr, von Baar und italienischer Staatsangehöriger, in Cham, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3861708, Commercial Registry Office Berne, (36)
Softlab AG, in Bern, CH-035.9.000.753-3, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Produkten, Systemen und EDV-Anwendungen usw., Zweigniederlassung (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2006, S. 3, Publ. 3540184).
mit Hauptsitz in:
Opfikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Martin, von Simplon, in Ennetbaden, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösze, Josef, von Obersiggenthal, in Zürich, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Messmer, Patrick, von Thal, in Zürich, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Podany, Petr, von Baar und italienischer Staatsangehöriger, in Cham, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.