Reports for Martina Böhm
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Martina Böhm
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005661135, Commercial Registry Office Zug, (170)
Verein Zuger Gründerzentrum (VZG), in Steinhausen, CHE-104.849.207, Verein (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2022, Publ. 1005558408).
Statutenänderung:
14.06.2022.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt die Errichtung und Führung eines BusinessParks zur Förderung von Start-Ups und KMUs. Diesen stellt er zu günstigen Konditionen Infrastruktur und Dienstleistungen zur Verfügung und berät sie beim Aufbau ihrer Unternehmung. Er arbeitet eng mit der Wirtschaft, der öffentlichen Hand und anderen interessierten Kreisen zusammen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshard, Bruno, von Luzern, in Zug, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Böhm, Martina, von Walchwil, in Steinhausen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaltenrieder, Ian, von Kerzers, in Herrliberg, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Passardi, Marco, von Torricella-Taverne, in Geroldswil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kreienbühl, Marisa, von Pfaffnau, in Cham, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004931907, Commercial Registry Office Zug, (170)
Verein Zuger Gründerzentrum (VZG), in Steinhausen, CHE-104.849.207, Verein (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2019, Publ. 1004734793).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ehrat, Karl Johannes, von Wil (SG), in Baar, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Ulrich H., von Thun, in Zug, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bouillard, Tobias, von Emmen, in Baar, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Böhm, Martina, von Walchwil, in Steinhausen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3611171, Commercial Registry Office Zug, (170)
Verein Technologie-Forum Zug, in Steinhausen, CHE-111.721.512, Verein (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2016, Publ. 2992387).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böhm, Martina, deutsche Staatsangehörige, in Walchwil, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Otth, Giuliano, von Meiringen, in Baar, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strub, Jürg, von Zug, in Oberägeri, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Begic, Albina, kroatische Staatsangehörige, in Steinhausen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.