Reports for Marcel Böhler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Marcel Böhler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005956041, Commercial Registry Office Glarus
Genossenschaft Kulturzentrum holästei, in Glarus, CHE-116.356.006, Genossenschaft (SHAB Nr. 156 vom 13.08.2020, Publ. 1004957023).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schiess, Yannick, von Herisau, in Rüti GL (Glarus Süd), Vizepräsident, Beisitzer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friedli, Zarina, von Ochlenberg, in Glarus, Mitglied, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Morger, Michael Bruno, von Eschenbach (SG), in Schänis, Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nüesch, Simone Fabienne, von Balgach, in Näfels (Glarus Nord), Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift;
Böhler, Marcel, von Thundorf, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied, Kassier, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1005398755, Commercial Registry Office Glarus
Birdswork GmbH, in Glarus Nord, CHE-243.594.299, Seelmessgasse 7, 8753 Mollis, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.01.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Planung, Bau und Unterhalt von Garten-, Spiel- und Sportanlagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 10.01.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Böhler, Marcel, von Thundorf, in Mollis (Glarus Nord), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
De Matteis, Pietro, italienischer Staatsangehöriger, in Mollis (Glarus Nord), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR01-1004963251, Commercial Registry Office Glarus
Namaste Coffeeshop GmbH, in Glarus, CHE-209.048.793, Hauptstrasse 39, 8750 Glarus, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.08.2020.
Zweck:
Sämtliche Tätigkeiten im Bereich Gastronomie sowie Handel mit Immobilien. Insbesondere Betrieb eines Coffeeshop. Kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichwertige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, kann Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen.
Stammkapital:
CHF 21'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Stammanteile ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 12.08.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Böhler, Marcel, von Thundorf, in Mollis (Glarus Nord), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Franzi, Andreas, von Glarus Süd, in Weesen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Ruppen, Beat, von Saas-Grund, in Bürchen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.