Reports for Dimitar Bobev
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dimitar Bobev
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006124578, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Lighthouse Switzerland GmbH, in Zürich, CHE-468.665.829, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2023, Publ. 1005782511).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bobev, Dimitar, von Baden, in Uetikon am See, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4178057, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Forexus GmbH, in Zürich, CHE-468.665.829, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 23.02.2015, Publ. 2003737).
Statutenänderung:
28.03.2018.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen IT-Forensik, eDiscovery und Data Analytics und damit verbundene Tätigkeiten, insbesondere den Handel mit Hard- und Software. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lighthouse eDiscovery Europe, Ltd. (9610972), in London (GB), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
McManus, Brian Thomas, amerikanischer Staatsangehöriger, in Seattle / WA (US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Binder, David Bradley, amerikanischer Staatsangehöriger, in Seattle / WA (US), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bobev, Dimitar, von Baden, in Uetikon am See, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dietikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Carey, Martin William, britischer Staatsangehöriger, in Hoddesdon (GB), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kos, Martin, von Baden, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 1058695, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Deloitte AG, in Zürich, CH-020.3.908.370-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2013, Publ. 7204946).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Losert, Frank, von Rheinfelden, in Arlesheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagner, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Lapwood, Megan Olivia, neuseeländische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Berujon, Vincent, von Döttingen, in Mont-sur-Rolle, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Del Villano, Roberto, von Kriens, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bobev, Dimitar, von Baden, in Dietikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Derungs, Corsin, von Suraua, in Büttikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chochois, Michael, französischer Staatsangehöriger, in St. Julien en Genevois (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurz, Hannes, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sandmeier, Stephan, von Fahrwangen, in Füllinsdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sigrist, Daniel, von Rafz, in Neftenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Alain, von Basel, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mathys, Philipp, von Rohrbachgraben, in Schöftland, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
McKenny, Paula, britische Staatsangehörige, in Genève, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Kristin, amerikanische Staatsangehörige, in Genève, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Helip, Jean-Bertrand, französischer Staatsangehöriger, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Litton, Jennifer, britische Staatsangehörige, in Sergy (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rey, Sebastien, von Les Montets, in Epalinges, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gwerder, Alena Yvonne, von Muotathal, in Einsiedeln, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marchal, Céline Marie Chantal, französische Staatsangehörige, in Annecy (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Senatore, Gennaro, italienischer Staatsangehöriger, in Vernier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rosebush, Lindsey, kanadische Staatsangehörige, in Thônex, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Betz, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eversden, William, britischer Staatsangehöriger, in Thônex, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stampa, Dante Costante, von Bregaglia, in Weggis, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boudrand, Jules Bonaventure, französischer Staatsangehöriger, in Rolle, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Businger, Patrick Oliver, von Wittnau, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Favre, Carole Fabienne, von Saint-Barthélemy VD, in Assens, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meystre, Raphaël Mathias, von Montanaire, in Vufflens-la-Ville, mit Kollektivunterschrift zu zweien.