Reports for Cédric Bobay
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Cédric Bobay
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005582560, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Zahnfair St. Gallen GmbH, in St. Gallen, CHE-255.953.175, St.Leonhard-Strasse 22, 9000 St. Gallen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
06.10.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von zahnärztlichen Dienstleistungen und Leistungen in angrenzenden Bereichen, insbesondere den Betrieb von zahnärztlichen Praxen, Vermietung von Praxisräumen an Zahnärzte, sowie Erbringen von Dienstleistungen an Zahnärzte. Die Gesellschaft kann alle Massnahmen treffen und Geschäfte tätigen sowie Verträge abschliessen, welche direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen oder geeignet sind, die Erreichung der Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann Anteile an anderen Gesellschaften erwerben, Grundeigentum erstehen und veräussern und Kapitalanlagen aller Art halten und verwalten sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 30.09.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Zahnfair GmbH (CHE-167.349.330), in Zürich, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Abazi, Jetmir, von Zürich, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ;
Bobay, Cédric, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005333533, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Zahnfair GmbH, in Zürich, CHE-167.349.330, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2021, Publ. 1005277947).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gross, Yeliz, von Mels, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bobay, Cédric, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Abazi, Jetmir, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mazedonischer Staatsangehöriger, in Arbon, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Zahnfair GmbH (CHE-167.349.330), in Zürich, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 100.00.
Publication number: 3799457, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Zahnfair GmbH, in Zürich, CHE-167.349.330, c/o Cédric Bobay, Bahnhofstrasse 58, 8001 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
03.10.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von zahnärztlichen Dienstleistungen und Leistungen in angrenzenden Bereichen, insbesondere den Betrieb von zahnärztlichen Praxen, Vermietung von Praxisräumen an Zahnärzte, sowie Erbringen von Dienstleistungen an Zahnärzte. Die Gesellschaft kann alle Massnahmen treffen und Geschäfte tätigen sowie Verträge abschliessen, welche direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen oder geeignet sind, die Erreichung der Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann Anteile an anderen Gesellschaften erwerben, Grundeigentum erstehen und veräussern und Kapitalanlagen aller Art halten und verwalten sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten.
Stammkapital:
CHF 20'100.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 03.10.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Abazi, Jetmir, mazedonischer Staatsangehöriger, in Arbon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Gross, Yeliz, von Mels, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bobay, Cédric, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00.