Reports for Prof. Dr. Ivo Blohm
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Prof. Dr. Ivo Blohm
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004841133, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Perspective Food GmbH, in Sarnen, CHE-313.874.530, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2018, Publ. 3964401).
Statutenänderung:
13.02.2020.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 13.02.2020 und Bilanz per 01.02.2020 mit Aktiven von CHF 232'194.11 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 129'870.70 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1.00.
Firma neu:
Perspective Food AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raebel, Dr. Hans-Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Sarnen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Blohm, Prof. Dr. Ivo, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brönnimann, Markus, von Romanshorn, in Herisau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Petersen, Jan Thore, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Dr. Franz Peter, von Ingenbohl, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Petersen, Dr. Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3964401, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Perspective Food GmbH, in Sarnen, CHE-313.874.530, Spitalmattenweg 17, 6060 Sarnen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
20.12.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Vertrieb von intelligenten Softwarelösungen im Food Bereich. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie kommerzielle und finanzielle Transaktionen durchführen, mit denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann Lizenzen, Patente, Erfindungen, Verfahren, Urheberrechte, Marken und andere Immaterialgüterrechte sowie Beteiligungen erwerben, verwalten, verwerten und veräussern. Sie kann weiter Wertschriften und Liegenschaften erwerben, verwalten, belasten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Gründererklärung vom 20.12.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Petersen, Dr. Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 6'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00;
Raebel, Dr. Hans-Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Sarnen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 6'600 Stammanteilen zu je CHF 1.00;
Blohm, Prof. Dr. Ivo, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00;
Brönnimann, Markus, von Romanshorn, in Herisau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 1'200 Stammanteilen zu je CHF 1.00;
Petersen, Jan Thore, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 1'200 Stammanteilen zu je CHF 1.00.
Publication number: 2402057, Commercial Registry Office Zurich, (20)
BeeUp GmbH, in Zürich, CHE-471.212.109, Edisonstrasse 10, 8050 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.09.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Schulung und Beratung von Einzelpersonen, Unternehmungen und Organisationen, insbesondere unter Einbezug von Informations- und Kommunikationstechnologien. Die Gesellschaff kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, solche erwerben oder errichten sowie gewerbliche Schutzrechte, Know-how und Grundstücke erwerben, verwerten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, Telefax oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 22.09.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Czarniecki, Michael, von Gossau SG, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Blohm, Dr. Ivo, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.