Reports for Josef Fridolin Blersch
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Josef Fridolin Blersch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005040522, Commercial Registry Office Berne, (36)
Schweizerischer Verkehrssicherheitsrat, in Bern, CHE-113.603.800, Verein (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2019, Publ. 1004734653).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blersch, Josef Fridolin, von Schüpfheim, in Rickenbach b. Schwyz (Schwyz), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgisser, Gallus, von Giffers, in Schmitten FR, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wernli, Urs, von Thalheim (AG), in Herznach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 3103607, Commercial Registry Office Berne, (36)
Schweizerischer Verkehrssicherheitsrat, in Bern, CHE-113.603.800, Verein (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2015, Publ. 2559659).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Peter-Martin, von Tägerig, in St-Blaise (Saint-Blaise), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Balsiger, Oskar, von Köniz, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Villiger, Willy, von Zürich, in Binz (Maur), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blersch, Josef Fridolin, von Schüpfheim, in Rickenbach b. Schwyz (Schwyz), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Einzelunterschrift];
Wenger, Kurt, von Rüeggisberg, in Meikirch, Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Marti, Karine Colette Claire, von Breitenbach, in Courgenay, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schöbi, Daniel Josef, von Berneck, in Gossau SG, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber, Maura Andrea, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 5809042, Commercial Registry Office Berne, (36)
Schweizerischer Verkehrssicherheitsrat, in Bern, CH-035.6.037.267-0, Verein (SHAB Nr. 86 vom 05.05.2010, S. 5, Publ. 5619170).
Statutenänderung:
18.04.2008, 30.04.2010.
Organisation neu:
Mitgliederversammlung, Vorstand, Geschäftsstelle, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blersch, Josef Fridolin, von Schüpfheim, in Rickenbach b. Schwyz, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Balsiger, Oskar, von Köniz, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Blanc, Pascal, von Fribourg und Corbières, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Buhmann, Brigitte, von Meilen, in Ins, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bürgisser, Gallus, von Giffers, in Schmitten FR, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haueter, Jürg, von Trachselwald, in Orpund, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hefti, Fritz, von Ennenda, in Kreuzlingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huguenin, Raphael Denis, von La Sagne, in Boll (Vechigen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lussi, Hans, von Winterthur und Stans, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thévenaz, Jean-Marc, von Bullet, in Chamblon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Villiger, Willy, von Zürich, in Binz (Maur), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wernli, Urs, von Thalheim AG, in Herznach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.