Reports for Moritz Bischofberger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Moritz Bischofberger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1621259, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Zumsteg Collection AG, in Full-Reuenthal, CHE-110.090.560, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2014, Publ. 1317275).
Statutenänderung:
25.06.2014.
Firma neu:
Perla Immobilien AG.
Zweck neu:
Entwicklung, Bau, Kauf, Verkauf und Vermittlung von Immobilien aller Art;
kann Immobilien vermieten und verwalten, Liegenschaften und Grundstücke für den Eigenbedarf erwerben, verwalten und veräussern, jegliche Art von Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit Immobilien stehen, anbieten, Immaterialgüterrechte und Lizenzen erwerben, auswerten und vermitteln, Unternehmen jeder Art erwerben und sich daran beteiligen sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bischofberger, Moritz, von Baar und Oberegg, in Baar, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kunz, René, von Brittnau, in Lenzburg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischofberger, Heidi, von Oberegg und Matzendorf, in Zollikon, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Bischofberger, Mirco, von Oberegg, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bischofberger, Guido, von Oberegg, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bischofberger, Julia, von Oberegg, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2616208, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Möbelfabrik Seon AG, in Seon, CH-400.3.000.370-9, Entwicklung und Fabrikation von und Handel Möbeln usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 19.03.2003, S. 2, Publ. 909980).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bischofberger, Moritz, von Baar und Oberegg, in Baar, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dössegger, Hans, von Seon, in Seon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].
Publication number: 2607760, Commercial Registry Office Zug, (170)
Bischofberger Handels AG, Sitz Baar, CH-170.3.027.923-4.
Domizil:
Langgasse 51, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum 10.12.2004.
Zweck:
Entwicklung, Konstruktion und Fabrikation von sowie Handel mit Möbeln, Einrichtungsgegenständen und Gegenständen des täglichen Bedarfs;
kann andere Gesellschaften vertreten, Immaterialgüterrechte und Lizenzen daran erwerben, auswerten und vermitteln, Liegenschaften und Grundstücke für den Eigenbedarf erwerben, verwalten und veräussern, Unternehmen jeder Art erwerben und sich daran beteiligen sowie Tochtergesellschaften errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.
Liberierung:
CHF 100'000, 1'000 Namenaktien zu CHF 100.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Bischofberger, Moritz, Heimat Baar, Oberegg, in Baar, Präsident mit Einzelunterschrift;
Bischofberger, Markus, Heimat Oberegg, in Zollikon, Vize-Präsident mit Einzelunterschrift;
Bischofberger, Antonietta, Heimat Baar, in Baar, Mitglied mit Einzelunterschrift;
Bischofberger, Heidi, Heimat Oberegg, Matzendorf, in Zollikon, Zeichnungsberechtigte mit Einzelunterschrift;
Caminada Treuhand AG Zug, in Zug, Revisionsstelle.