Reports for Alfred Bigler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Alfred Bigler
Holdings
Newest SOGC notifications: Alfred Bigler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3865526, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Fleckviehzuchtgenossenschaft Grenchen, in Grenchen, CH-254.5.000.043-1, Förderung der Fleckviehzucht usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.1999, S. 8116).
Firma neu:
Fleckviehzuchtgenossenschaft Grenchen in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.09.2006 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bigler, Alfred, von Worb, in Grenchen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Appoloni, Fritz, von Wynigen, in Grenchen, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuhn, Peter, von Mägenwil, in Grenchen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Affolter, Thomas, von Grenchen und Bettlach, in Bettlach, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommer, Daniel, von Sumiswald, in Bettlach, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Landwirtschaftliche Genossenschaft Grenchen und Umgebung, Sitz G r e n c h e n , Förderung der wirtschaftlichen und kulturellen Interessen usw, Genossenschaft (SHAB Nr. 59 vom 25.03.1999, S. 1959).
Statutenänderung:
15.04.1999.
Firma Neu:
Landi, Landw. Genossenschaft, Grenchen & Umgebung.
Qualifizierte Tatbestände Neu :
Nachschusspflicht: keine, Haftung: solidarisch, beschränkt auf Fr. 10'000.- je Mitglied.
Gelöscht:
[Haftung: persönliche], [Nachschusspflicht: event. Mitgliederbeiträge und Nachschüsse gemäss Beschlüssen der Generalversammlung], [Leistungen: Eintrittsgeld Fr. 20.-].
Eingetragene Personen Neu:
Schöni, Ulrich, Heimat Sumiswald, in Grenchen, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung;
Allemann, Urs, Heimat Welschenrohr, in Selzach, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung.
Gelöscht:
[Bigler, Alfred, Heimat Worb, in Grenchen, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
[Bur- Vogt, Anton, Heimat Selzach, in Selzach, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung] .
Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Molkereigenossenschaft Grenchen, Sitz Grenchen, Wahrung und Förderung der Interessen der Mitglieder durch bestmögliche Verwertung der Milch, Genossenschaft (SHAB Nr.71 vom 11.04.1990, S.1418).
Domizil Neu:
c/o Bigler Alfred, Allmendstrasse 122, 2540 Grenchen.
Eingetragene Personen Geändert:
Bigler, Alfred, Heimat Worb, in Grenchen, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident ohne Zeichnungsberechtigung].
Neu:
Vogt, Markus, Heimat Grenchen, in Grenchen, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung;
Sperisen, Daniel, Heimat Grenchen, in Romont BE, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung;
Sperisen, Bruno, Heimat Grenchen, in Grenchen, Vizepräsident ohne Zeichnungsberechtigung.
Gelöscht:
[Schnyder, Max, Heimat Diessbach bei Büren, in Grenchen, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
[Sperisen, Paul, Heimat Grenchen, in Grenchen, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Uebersax, Kurt, Heimat Thörigen, in Grenchen, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
[Philippe, Simon, Heimat Lignières, in Romont BE, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].