Reports for Beat Beyeler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Beat Beyeler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004610391, Commercial Registry Office Berne, (36)
ATAG Wirtschaftsorganisationen AG, in Bern, CHE-103.937.079, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2018, Publ. 1004468978).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beyeler, Beat, von Rüschegg, in Bätterkinden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zulauf, Claudio Reto, von Schinznach, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 7053644, Commercial Registry Office Berne, (36)
Pensionskasse der Technischen Verbände SIA STV BSA FSAI USIC, in Bern, CH-035.7.000.764-2, Stiftung (SHAB Nr. 59 vom 23.03.2012, Publ. 6606684).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burren, Andreas, von Köniz, in Belp, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beyeler, Beat, von Rüschegg, in Bätterkinden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Peter Christof, von Belp, in Belp, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stoller-Laternser, Gertrud, von Zürich, in Neuenegg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5421256, Commercial Registry Office Berne, (36)
ATAG Wirtschaftsorganisationen AG, in Bern, CH-400.3.905.107-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2009, S. 5, Publ. 5086190).
Statutenänderung:
15.09.2009, 10.12.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Zurverfügungstellung von personeller, räumlicher und administrativtechnischer Infrastruktur für die Führung von Organisationen im Auftrag der Wirtschaft und der öffentlichen Hand, die Übernahme von Verwaltungsaufgaben und Treuhandfunktionen sowie generell die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Wirtschaftsberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Liegenschaften kaufen und verkaufen sowie alle Leistungen erbringen, Geschäfte durchführen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zukunft in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 1'200'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 1'200'000.00].
Aktien neu:
120'000 Namenaktien zu CHF 5.00. [bisher: 120'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 15.09.2009 wird der Nennwert der 120'000 Namenaktien zu CHF 10.00 auf CHF 5.00 herabgesetzt und je CHF 5.00 pro Aktie zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 07.12.2009 festgestellt.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beyeler, Beat, von Rüschegg, in Bätterkinden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Wabern];
Henzen, Antonius, von Blatten, in Büren zum Hof, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher:in Moosseedorf];
Riesen-Rufer, Esther, von Urtenen-Schönbühl, in Lyssach, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher:in Seedorf BE].