Reports for Florent Thierry Beuret
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Florent Thierry Beuret
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006127652, Commercial Registry Office Jura, (670)
Banque Raiffeisen Franches-Montagnes société coopérative, à Saignelégier, CHE-105.792.975, société coopérative (No. FOSC 127 du 03.07.2024, Publ. 1006075086).
Inscription ou modification de personne(s):
Beuret, Florent Thierry, de Les Breuleux, à Lajoux JU, membre de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: à Moutier, membre et secrétaire de l'administration, avec signature collective à deux].
Publication number: HR02-1004971370, Commercial Registry Office Jura, (670)
Banque Raiffeisen Franches-Montagnes société coopérative, à Saignelégier, CHE-105.792.975, société coopérative (No. FOSC 44 du 04.03.2020, Publ. 1004845103).
Modification des statuts:
01.07.2020. [Statuts modifiés le 01.07.2020 sur des points non soumis à publication.].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Mangeat, Patrick Roland, de Fontenais, à Saignelégier, membre et secrétaire de l'administration, avec signature collective à deux;
Cornu, Sylvain, de Corcelles-Cormondrèche et Les Ponts-de-Martel, à Les Breuleux, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Beuret, Florent Thierry, de Les Breuleux, à Moutier, membre et secrétaire de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: à Les Bois, membre de l'administration, sans droit de signature];
Péquignot, Lionel Roland Olivier, de Saignelégier, à Saignelégier, membre de l'administration, sans droit de signature;
Acquavia, Mariarosalba, de Saignelégier, à Saignelégier, membre de la direction, avec signature collective à deux.
Publication number: HR02-1004869952, Commercial Registry Office Berne, (36)
Brügger & Kleiner SA, à Tavannes, CHE-108.619.592, société anonyme (No. FOSC 95 du 16.05.2012, p.0, Publ. 6681750).
Inscription ou modification de personne(s):
Brügger, Claude, de Plasselb, à Tavannes, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature individuelle];
Beuret, Florent, de Les Breuleux, à Moutier, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Brügger, Nicolas, de Plasselb, à Neuchâtel, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Kleiner, Vincent, de Affoltern am Albis, à Tramelan, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, avec signature individuelle].