Reports for Silvano Alberto Bernasconi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Silvano Alberto Bernasconi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004973672, Commercial Registry Office Zurich, (20)
All Solutions Partner AG, in Zürich, CHE-113.281.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2020, Publ. 1004903246).
Firma neu:
All Solutions Partner AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 01.09.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernasconi, Silvano Alberto, von Lugano, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernasconi, Marco Andrea, von Lugano, in Gland, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3373619, Commercial Registry Office Zurich, (20)
All Solutions Partner AG, in Zürich, CHE-113.281.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2016, Publ. 3060451).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jungen, Felix Reto, von Zürich, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernasconi, Silvano Alberto, von Lugano, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3060451, Commercial Registry Office Zurich, (20)
All Solutions Partner AG, in Zürich, CHE-113.281.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2016, Publ. 3008933).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jungen, Felix Reto, von Zürich, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bernasconi, Silvano Alberto, von Lugano, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].