Reports for Ursula Berger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Ursula Berger
Holdings
Newest SOGC notifications: Ursula Berger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3288013, Commercial Registry Office Appenzell I. Rh., (310)
Genossenschaft Schadenersatzkasse des Verbandes Schweizerischer Philatelistenvereine, bisher in Chur, CHE-100.706.201, Genossenschaft (SHAB Nr. 222 vom 17.11.2014, Publ. 1825615).
Statutenänderung:
03.12.2016.
Sitz neu:
Schwende.
Domizil neu:
Tonimareies 14, 9050 Appenzell.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ducommun, Louis-Philippe, von La Chaux-de-Fonds und Le Locle, in Zollikofen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gebert, Karl, von Alt St. Johann, in Ebnat-Kappel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Ursula, von Grosshöchstetten, in Chur, Vizepräsidentin, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Seydoux, Jean Marc Ferdinand, von Vaulruz, in Vaulruz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 6767568, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Vorsorgestiftung Sparen 3 der Graubündner Kantonalbank, in Chur, CH-350.7.000.323-2, Stiftung (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2008, S. 9, Publ. 4357724).
Organisation neu:
[Gestrichene Angabe aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berger, Ursula, von Grosshöchstetten, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4660550, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Graubündner Kantonalbank, in Chur, CH-350.8.000.001-4, Institut des öffentlichen Rechtes (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2008, S. 9, Publ. 4537722).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rampa, Roberto, von Brusio, in Chur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haas, Marco, von Rodels, in Chur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sonderegger, Maya, von Zürich, in Samedan, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tognoni, Claudio, von Bever, in Werdenberg (Grabs), mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Berger, Ursula, von Grosshöchstetten, in Chur, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Tscholl-Schibli, Maja, von Neuenhof und Chur, in Chur, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Former, Andreas, von Disentis/Mustér, in Domat/Ems, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Della Santa, Marco Fernando, von Cazis, in Chur, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Geissbühler, Michele, von Lauperswil, in Chur, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käuferle-Demarmels, Mirjam, von Salouf, in Davos Platz (Davos), mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: Demarmels, Mirjam];
Frehner, Ruedi, von Urnäsch, in Castrisch, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wehrli, Dr. Heinrich, von Küttigen, in Kreuzlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aeberli, Stephan, von Uster, in Pontresina, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pola, Franco, von Brusio, in Brusio, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zarra, Rocco Antonio, von Chur, in Chur, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Spescha, Gion Adalbert, von Andiast, in Vella, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Albrecht, Patrick Niclaus, von Trun, in Trimmis, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Brasser, Monika, von Churwalden, in Churwalden, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.