Reports for Max Berchtold
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Max Berchtold
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3180698, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Max Berchtold AG, bisher in Zell ZH, CH-020.3.000.063-1, Durchführung von Finanzgeschäften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2004, S. 20, Publ. 2127898).
Gründungsstatuten:
20.12.1990.
Statutenänderung:
19.12.2005.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Churerstrasse 20, 8808 Pfäffikon SZ.
Zweck:
Durchführung von Finanzgeschäften aller Art, namentlich durch Inkasso-, Verwaltungs- und Beratungstätigkeit;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1 000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre durch eingeschriebenen Brief.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
H.R. Fritschi, Buchhaltungen, in Winterthur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berchtold, Max, von Zell ZH, in Vaz/Obervaz, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Berchtold-Biber, Ruth, von Zell ZH, in Vaz/Obervaz, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
JK Treuhand Josef Knoflach, in Winterthur, Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Max Berchtold AG, in Zell ZH, Finanzgeschäfte aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 05.05.1993, S. 2221).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ott-Berchtold, Sibylle, von Zell ZH, in Winterthur, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Stelzer-Berchtold, Corinna, von Zell ZH, in Winterthur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berchtold, Max, von Zell ZH, in Vaz/Obervaz, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zell ZH];
Berchtold-Biber, Ruth, von Zell ZH, in Vaz/Obervaz, Mitglied, mit Einzelunterschrift.