Reports for Sebastian Sahim Benoufa
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Sebastian Sahim Benoufa
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005101006, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
A-SIGN GmbH, in Kreuzlingen, CHE-113.251.670, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2021, Publ. 1005093570).
Firma neu:
A-SIGN GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.01.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rimathé, Domenic Reto, von Valsot und Zizers, in Ermatingen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Scherzingen (Münsterlingen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Benoufa, Sebastian Sahim, deutscher Staatsangehöriger, in 45219 Essen (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 32 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Scherzingen (Münsterlingen), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Swissrevi AG (CHE-103.950.766), in Kreuzlingen, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3733805, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
A-SIGN GmbH, in Kreuzlingen, CHE-113.251.670, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2017, Publ. 3430371).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Benoufa, Sebastian Sahim, deutscher Staatsangehöriger, in Scherzingen (Münsterlingen), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 32 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Keller, Peter, von Wald (ZH), in Kreuzlingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rimathé, Domenic , von Valsot und Zizers, in Scherzingen (Münsterlingen), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: unbekannten Aufenthaltes, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3430371, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
A-SIGN GmbH, in Kreuzlingen, CHE-113.251.670, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2016, Publ. 3091209).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vögeli, Roger, von Wichtrach, in Kreuzlingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Benoufa, Sebastian Sahim, deutscher Staatsangehöriger, in Scherzingen (Münsterlingen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 32 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Keller, Peter, von Wald (ZH), in Kreuzlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rimathé, Domenic , von Valsot und Zizers, unbekannten Aufenthaltes, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.