Reports for Dr. Johannes Beat Baumann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Johannes Beat Baumann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005296623, Commercial Registry Office Aargau, (400)
HBT Hotelbeteiligungs AG, in Baden, CHE-103.598.540, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2019, Publ. 1004639884).
Firma neu:
HBT Hotelbeteiligungs AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 09.09.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Johannes, genannt Hannes, von Schafisheim, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005060412, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Gianesi + Hofmann AG, in Zumikon, CHE-106.661.347, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2019, Publ. 1004783567).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Johannes genannt Hannes, von Schafisheim, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jörger, Urs Peter, von Vals, in Hombrechtikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rusch, Adrian, von Wartau, in Wollerau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sidler, Jörg, von Risch, in Obfelden, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gambaro, Virna Laurence, von Küssnacht (SZ), in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004781808, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Fensterbau AG in Liquidation, in Gebenstorf, CHE-102.518.024, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2016, Publ. 2933277).
Domizil neu:
c/o Othmar Schumacher, Brühlstrasse 20, 5412 Gebenstorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schumacher, Emil, von Luzern, in Gebenstorf, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Spiess Schumacher, Ida, von Luzern, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Johannes, von Schafisheim, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator.