Reports for Daniel Baumann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniel Baumann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2306037, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Aarimmo AG, bisher in Cham, CHE-115.653.039, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 25.08.2014, Publ. 1677677).
Gründungsstatuten:
30.04.2010.
Statutenänderung:
15.07.2015.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Edwin Arpagaus Steuer- & Wirtschaftsexperten, Josefstrasse 224, 8005 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Daniel, von Zürich, in Homburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arpagaus, Edwin, von Lumnezia, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2306093, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Migrimmo 2 AG, bisher in Cham, CHE-115.553.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2014, Publ. 1674721).
Gründungsstatuten:
23.03.2010.
Statutenänderung:
15.07.2015.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Edwin Arpagaus Steuer- & Wirtschaftsexperten, Josefstrasse 224, 8005 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Daniel, von Zürich, in Homburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arpagaus, Edwin, von Lumnezia, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1203903, Commercial Registry Office Zug, (170)
Migrimmo 2 AG, in Hünenberg, CH-020.3.034.967-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2013, Publ. 7063818).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vettiger, Peter H., von Goldingen, in Brissago, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Daniel, von Zürich, in Homburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].