Reports for Christian Baumann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Baumann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005544175, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Elektro Etter AG, in Egnach, CHE-106.395.370, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2022, Publ. 1005433769).
Statutenänderung:
21.07.2022. 09.08.2022.
Firma neu:
Etter Liegenschafts AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, das Verwalten von und den Handel mit Immobilien und sämtlichen damit zusammenhängenden Rechtsgeschäften sowie das Erwerben, Halten, Verwalten und Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften. Die Gesellschaft kann insbesondere auch Finanzierungen (z.B. durch Darlehen) sowohl für Muttergesellschaften sowie deren Tochtergesellschaften als auch für Dritte vornehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 21.07.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revisal AG Gossau (CHE-106.031.229), in Gossau SG, Revisionsstelle;
Baumann, Christian, von Lindau, in Lengwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meisser, Patrik, von Küblis, in Egnach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Etter-Spengler, Annelies, von Sulgen, in Neukirch (Egnach), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Etter, Fabian, von Sulgen, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassungen sind aufgehoben worden:] [gestrichen: Amriswil].
Publication number: HR02-1005274021, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Elektro Etter AG, in Egnach, CHE-106.395.370, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2020, Publ. 1004840474).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Christian, von Lindau, in Lengwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.