Reports for Arthur Bassi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Arthur Bassi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004669739, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Real Marketing AG, in Zürich, CHE-106.164.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2017, Publ. 3881649).
Statutenänderung:
28.06.2019. Gemäss Erklärung vom 28.06.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dobler, Dr. Alois, von Schübelbach, in Lachen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bassi, Arthur, von Oberlunkhofen, in Fällanden, Direktor, mit Einzelunterschrift;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walter, Heidi, von Wald (BE), in Murten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Riss AG, in Dällikon, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2001, S. 1893).
Statutenänderung:
22.06.2001.
Firma neu:
Riss Mobatec AG.
Zweck neu:
Handel und Fabrikation von technischen Produkten der Baubranche und anverwandte Gebiete, insbesondere von Verankerungen aus Metall und Kunststoffen und bauchemischen Produkten aller Gattungen, Betrieb eines Ingenieurbüros zur Beratung und Erarbeitung von Problemlösungen im Anwendungsbereich dieser Produkte, Übernahme und Vergabe von Vertretungen im einschlägigen Geschäftsbereich;
kann Patente, Lizenzen, Markenrechte und Verfahren erwerben, auswerten und veräussern, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern.
Aktien neu:
560 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 365 Namenaktien zu CHF 1'000. -- und 975 Namenaktien zu CHF 200. --].
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Erwarb Maschinen, Werkzeuge, Vorräte, Büro- und weitere Mobilien gemäss Inventar vom 15.6.1960 sowie das Schweizerpatent Nr. 246504 und die Handelsmarken "Talurit" & "Benco" zum Preise von insgesamt CHF 75'000.--, voll auf das Grundkapital angerechnet. Andere als die erwähnten Aktiven sowie Passiven hat die Gesellschaft nicht übernommen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hatz, Ernst, deutscher Staatsangehöriger, in Darmstadt (D), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Peter, Dr. Ernst, deutscher Staatsangehöriger, in Hattersheim (D), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Allrevisio AG, in Zürich, Revisionsstelle;
Bassi, Arthur, von Oberlunkhofen, in Fällanden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Medici, Valentino, von Novazzano, in Termen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinforth, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (D), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfiffner, Raphael, von Quarten, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fellmann, Heinrich, von Oberkirch, in Geroldswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luhn, Wilfried, deutscher Staatsangehöriger, in Grünberg (D), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Estermann, Alfred, von Emmen, in Emmen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kessi, Marianne, von Bellmund, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
HPF Revisions- und Wirtschaftsberatungs-AG, in Baden, Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Riss Holding AG, in Dällikon, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland im Sinne einer Holding, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2001, S. 1893).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hatz, Ernst, deutscher Staatsangehöriger, in Darmstadt (D), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Allrevisio AG, in Zürich, Revisionsstelle;
Bassi, Arthur, von Oberlunkhofen, in Fällanden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Medici, Valentino, von Novazzano, in Termen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinforth, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (D), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fellmann, Heinrich, von Oberkirch, in Geroldswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfiffner, Raphael, von Quarten, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
HPF Revisions- und Wirtschaftsberatungs-AG, in Baden, Revisionsstelle.