Reports for Hermann Baggenstos
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hermann Baggenstos
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005321186, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Stäge Baggenstos AG, in Schmerikon, CHE-106.466.969, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2009, S.14, Publ. 5171838).
Domizil neu:
Seegartenstrasse 17, 8716 Schmerikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baggenstos, Hermann, von Gersau, in Schmerikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]. [Anpassung betr. Funktion aufgrund geänderter Eintragungspraxis].
Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Bochsler & Baggenstos AG, bisher in U z n a c h, Beratung in sowie Ausführung von Maler- und Tapezierarbeiten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.1996 , S. 7465).
Statutenänderung:
22.10.1999.
Firma neu:
Stäge Baggenstos AG.
Sitz neu:
S c h m e r i k o n.
Domizil neu:
Breitestrasse 18, 8716 Schmerikon.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 19.05.1989 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 19. Mai 1989 und Uebernahmebilanz per 31. Dezember 1988 von der bisherigen Kollektivgesellschaft "Bochsler und Baggenstos", in Uznach, den Geschäftsbetrieb mit Aktiven CHF 130 511.15 und Passiven von CHF 16 461.50, zum Preise von CHF 114 049.65, wovon CHF 50 000.- an das Grundkapital angerechnet werden.].
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bochsler, Josef, von Uznach, in Uznach, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baggenstos, Hermann, von Gersau, in Schmerikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident];
Baggenstos-Muxel, Magdalena, von Gersau, in Schmerikon, mit Einzelprokura.