Reports for Rolf Bätschmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Rolf Bätschmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Netzwerk Partner AG, bisher in Z ü r i c h, Planung und Ausführung von EDV-Installationen sowie Handel mit Waren aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.1996, S. 3138).
Gründungsstatuten:
28.09.1995.
Statutenänderung:
15.02.2000.
Firma neu:
Compa Network AG.
Sitz neu:
S t . G a l l e n.
Domizil neu:
Bachstrasse 11, 9008 St. Gallen.
Zweck neu:
Erbringen umfassender Dienstleistungen im Kommunikationsbereich, insbesondere Planung, Ausführung, Unterhalt und Produkteverkauf in den Bereichen Telefonie, Telematik, Netzwerk, EDV-Hardware und EDV- Software. Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, sich an solchen Unternehmen beteiligen sowie Immobilien erwerben, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser, Franz, von Isenthal, in Kriens, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kern, Hans Ulrich, von Stein AR, in Riniken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohner, Peter, von Reute, in Beringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trachsel, Christian, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zoller, Alois, von Au SG, in Au SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
OBT Treuhand AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hummel, René, von Oberhelfenschwil, in Rorschach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Akermann, Kurt, von St. Gallen, in Mörschwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bätschmann, Rolf, von Jonschwil, in Bühler, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Calonder, Jürg, von Trin, in Romanshorn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fürer, Guido, von Waldkirch und Sommeri, in Wolfhalden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koller, Jakob, von Appenzell, in Teufen AR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kräutler, Alain, von St. Gallen, in Abtwil SG (Gaiserwald), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner,Andreas, von Widnau und Balgach, in Widnau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
GSB Revisions-AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Elektro Bätschmann GmbH, in Bühler, Dorf3, 9055 Bühler. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statuten:
07.11.1997.
Zweck:
Planung und Installation von Elektroanlagen sowie Handel mit Elektroartikeln aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, solche erwerben oder errichten sowie gewerbliche Schutzrechte, Know-how und Grundstücke erwerben, verwerten und veräussern.
Stammkapital:
Fr.20000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Bätschmann, Rolf, von Jonschwil, in Bühler, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von Fr.10000;
Bätschmann, Beatrice, von Jonschwil, in Bühler, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von Fr.10000.