Reports for Dialma Jakob Bänziger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dialma Jakob Bänziger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Commercial Registry Office Zurich, (20)
DR Druckerei Richterswil AG, in R i c h t e r s w i l , Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 10.11.1998, S. 7663).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bänziger, Dialma Jakob, von Zürich und Lutzenberg, in Richterswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wengle, Dr. Richard, von Richterswil und Kreuzlingen, in Richterswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Hatt, Rudolf, von Waltalingen, in Richterswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Bänziger + Köppel + Partner Ingenieure + Planer SIA ASIC Diplomingenieure ETH, in Altstätten, Tiefenackerstrasse 4, 9450 Altstätten, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Bänziger + Köppel + Partner Ingenieure SIA ASCI Diplomingenieure ETH.
Rechtsnatur Hauptsitz:
Kollektivgesellschaft.
Hauptsitz:
Buchs SG.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
18.12.1975 [letzte Publikation: SHAB Nr. 37 vom 22.02.1996, S. 1047].
Zweck Hauptsitz:
Ingenieurbüro für Brückenbau, Hoch- und Tiefbau, Bauleitungen, Sanierungen, Ingenieurbiologie, Bauphysik, Expertisen, Beratungen.
Eingetragene Personen:
Bacchetta, Aldo, von Astano, in Thalwil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Bänziger, Dialma Jakob, von Zürich und Lutzenberg, in Richterswil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Brändli, Werner, von Dürnten, in Maienfeld, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Köppel, Albert Josef, von Au SG, in Buchs SG, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Walser, Reto, von Grüsch, in Altstätten, mit Einzelprokura.
Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Bänziger + Köppel + Partner Ingenieure + Planer SIA ASIC Diplomingenieure ETH, in Mels, Butzerrainstrasse, 8887 Mels, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma des Hauptsitzes:
Bänziger + Köppel + Partner Ingenieure + Planer SIA ASIC Diplomingenieure ETH.
Rechtsnatur:
Kollektivgesellschaft.
Hauptsitz:
Buchs SG.
Eingetragen im HRG am HS:
18.12.1975 [letzte Publikation: SHAB Nr. 127 vom 04.07.1995, S. 3740].
Zweck:
Ingenieurbüro für Brückenbau, Hoch- und Tiefbau, Bauleitungen, Sanierungen, Ingenieurbiologie, Bauphysik, Expertisen, Beratungen.
Eingetragene Personen:
Bacchetta, Aldo, von Astano, in Uitikon Waldegg (Uitikon), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Bänziger, Dialma Jakob, von Zürich und Lutzenberg, in Richterswil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Brändli, Werner, von Dürnten, in Maienfeld, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Köppel, Albert Josef, von Au SG, in Buchs SG, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Walser, Rolf, von Rehetobel, in Heiligkreuz (Mels), mit Einzelprokura.