Reports for Angela-Mihaela Bachmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Angela-Mihaela Bachmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005898908, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
WhyNotEurope Tours GmbH, bisher in Hinwil, CHE-109.891.659, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2019, Publ. 1004782340).
Statutenänderung:
23.11.2023.
Firma neu:
S-Products GmbH.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
c/o Abovo Treuhand GmbH, Poststrasse 3, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von Produkten in der Gesundheitsbranche, leistet Marketingdienstleistungen, Werbeaktivitäten und Verwaltung und Lagerhaltung von Gütern. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Angela-Mihaela, von Bottenwil, in Hinwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iljin, Nikita, estnischer Staatsangehöriger, in Tallinn (EE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Grunder, Hans-Jürg Eduard, von Vechigen, in Montreux, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004782340, Commercial Registry Office Zurich, (20)
WhyNotEurope Tours GmbH, in Hinwil, CHE-109.891.659, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2019, Publ. 1004574740).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ermatinger, Johannes Friedrich, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schilling, Rosaline Renee, amerikanische Staatsangehörige, in Amherst / NY (US), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Angela-Mihaela, von Bottenwil, in Hinwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR02-1004574740, Commercial Registry Office Zurich, (20)
WhyNotEurope Tours GmbH, in Hinwil, CHE-109.891.659, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2010, S.31, Publ. 5668880).
Statutenänderung:
14.02.2019.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Verkauf und die Organisation von Reisen in der Schweiz und in Europa. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital neu:
CHF 50'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stich, Karin, von Uster, in Hinwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Angela-Mihaela, von Bottenwil, in Hinwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ermatinger, Johannes Friedrich, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schilling, Rosaline Renee, amerikanische Staatsangehörige, in Amherst / NY (US), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.