Reports for Markus Bach
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Bach
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005898490, Commercial Registry Office Berne, (36)
Backpackers Villa Sonnenhof, in Interlaken, CHE-104.309.655, Verein (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2023, Publ. 1005750357).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bach, Markus, von Saanen, in Winterthur, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: in Uster];
Gruner, Isabelle, von Buchholterberg, in Bönigen b. Interlaken (Bönigen), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005336657, Commercial Registry Office Berne, (36)
Backpackers Villa Sonnenhof, in Interlaken, CHE-104.309.655, Verein (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2018, Publ. 4172543).
Statutenänderung:
30.04.2020.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graber, Martin, von Bottenwil, in Bottenwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Saladin, Mario Victor, von Münsingen, in Münsingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bach, Markus, von Saanen, in Uster, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Wahl, Rebekka, von Oberkulm, in Hünibach (Hilterfingen), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Walti, Werner Otto, von Dürrenäsch, in Goldswil b. Interlaken (Ringgenberg (BE)), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3921645, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Evangelisch-methodistische Kirche in der Schweiz, in Zürich, CHE-105.836.584, Verein (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2017, Publ. 3277963).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niederer, Jörg, von Langrickenbach, in Frauenfeld, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Binder, Peter, von Zürich, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frutiger, Serge, von Innertkirchen, in Hombrechtikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bünger, Michael, von Lüsslingen-Nennigkofen, in Solothurn, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bach, Markus, von Saanen, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhalter, Daniel, von Langnau im Emmental, in Gretzenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].