Reports for Dr. med. Metin Aysel
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Dr. med. Metin Aysel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1004727956, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Respiro GmbH, in Zürich, CHE-494.105.915, Klosbachstrasse 123, 8032 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.09.2019. 26.09.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der psychiatrischen und somatischen Medizin. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die mittel- oder unmittelbar mit ihrem Zweck zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 09.09.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Aysel, Metin, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 3630129, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Time to Help - Switzerland, in Zürich, CHE-229.941.686, Verein (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2017, Publ. 3508871).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cakar, Serdal, türkischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Telli, Engin, von Zürich, in Schlieren, Mitglied des Vorstandes und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aysel, Metin, österreichischer Staatsangehöriger, in Schlieren, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Durmus, Bilal, deutscher Staatsangehöriger, in Bassersdorf, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Telli, Ferdi, türkischer Staatsangehöriger, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arici, Hasan, von Ebnat-Kappel, in Winterthur, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beqiri, Beqir, mazedonischer Staatsangehöriger, in Langenthal, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaya, Selvinaz, von Unterkulm, in Aarau, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Murati, Eldin, serbischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sevgi, Ali, türkischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sulejman, Djelajledin, mazedonischer Staatsangehöriger, in Neuenhof, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3357273, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Time to Help - Switzerland, in Zürich, CHE-229.941.686, Verein (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2017, Publ. 3284101).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Uysal, Ahmet, türkischer Staatsangehöriger, in Dietikon, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aysel, Metin, österreichischer Staatsangehöriger, in Schlieren, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Durmus, Bilal, deutscher Staatsangehöriger, in Bassersdorf, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Telli, Ferdi, türkischer Staatsangehöriger, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.