Reports for Ertan Aydemir
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Ertan Aydemir
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005056307, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Ay Rent Transporte GmbH, bisher in Riehen, CHE-325.288.787, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 207 vom 23.10.2020, Publ. 1005006925).
Statutenänderung:
16.12.2020.
Sitz neu:
Egerkingen.
Domizil neu:
Industriestrasse 26, 4622 Egerkingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmitz-Angelini, Edeltraud Monika, deutsche Staatsangehörige, in Riehen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aydemir, Ertan, türkischer Staatsangehöriger, in Pratteln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 2262899, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
New Truck GmbH, in Pratteln, CHE-207.816.877, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2015, Publ. 2237499).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Topal, Senay, von Basel, in Basel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aydemir, Ertan, türkischer Staatsangehöriger, in Pratteln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 6763380, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
EBIO Transporte GmbH, in Pratteln, CH-270.4.001.203-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 130 vom 06.07.2012, S. 0, Publ. 6756550).
Statutenänderung:
05.07.2012.
Sitz neu:
Liestal.
Domizil neu:
Kesselweg 33, 4410 Liestal.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aydemir, Ertan, türkischer Staatsangehöriger, in Pratteln, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aydemir, Erdem, türkischer Staatsangehöriger, in Liestal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 20'000.00 [bisher: in Aarburg und mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].