Reports for Mentor Asani
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Mentor Asani
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005289710, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
ISI Familia AG, in Wollerau, CHE-252.744.155, Samstagernstrasse 41, 8832 Wollerau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.08.2021.
Zweck:
Vermitteln, Erwerben, Halten, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen und Grundstücken. Dazu kann die Gesellschaft Anteile an Unternehmen erwerben, belasten und veräussern;
Dienstleistungen aller Art, welche im Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck und/oder ihren Beteiligungen stehen, erbringen;
Lizenzen, Patente, Namen- und Markenrechte erwerben, nutzen und veräussern;
Finanzanlagen aller Art tätigen;
Grundstücke vermitteln, erwerben, bebauen, belasten, halten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Grundstücke vermitteln, erwerben, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann alle mit ihrem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängende kommerzielle und finanzielle Tätigkeiten ausüben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 30.08.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Jasharaj, Isi Raif, von Stäfa, in Stäfa, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Jasharaj, Ragip, von Weesen, in Weesen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Noser, Claudio Stefan, von Glarus Nord, in Glarus Nord, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Asani, Mentor, von Glarus, in Glarus, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Binaku, Xhavit, kosovarischer Staatsangehöriger, in Rapperswil-Jona, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jasharaj, Idriz, deutscher Staatsangehöriger, in Rapperswil-Jona, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jasharaj, Rrustem, deutscher Staatsangehöriger, in Stäfa, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ramadani, Nexhat, von Adliswil, in Stäfa, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ramadani, Sedat, kosovarischer Staatsangehöriger, in Stäfa, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thaci, Urim, kosovarischer Staatsangehöriger, in Hombrechtikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 2793961, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Plattenfassade AG, in Freienbach, CHE-315.641.764, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2013, Publ. 1229293).
Statutenänderung:
18.04.2016.
Sitz neu:
Wollerau.
Domizil neu:
Samstagernstrasse 41, 8832 Wollerau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rischatsch, Richard, von Vaz/Obervaz, in Thalwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Noser, Claudio, von Glarus Nord, in Glarus Nord, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Asani, Mentor, von Glarus, in Glarus, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Koster Consulting AG (CHE-104.890.782), in Hombrechtikon, Revisionsstelle.
Publication number: 6107328, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Asani Mentor a.m. Plattenbeläge, in Netstal, CH-160.1.004.943-4, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2009, S. 9, Publ. 5024864).
Sitz neu:
Glarus. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Netstal, Glarus, Riedern und Ennenda zur Einheitsgemeinde Glarus, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Asani, Mentor, serbischer Staatsangehöriger, in Netstal (Glarus), Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher:in Netstal].