Reports for René Arnold
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name René Arnold
Holdings
Newest SOGC notifications: René Arnold
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6991366, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Genossenschaft Schwimmbad Littau-Reussbühl, in Luzern, CH-100.5.011.858-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 164 vom 24.08.2012, Publ. 6822068).
Firma neu:
Genossenschaft Schwimmbad Littau-Reussbühl in Liquidation. Die Genossenschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 22.10.2012 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, René, von Eich, in Luzern, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Kost, Anna, von Luzern, Vitznau und Emmen, in Luzern, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Jöhri, Bernhard, von Cazis, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Erni, Daniel, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Bitterli Mucha, Rosemarie, genannt Rosie, von Horw, Luzern und Wisen SO, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Brunner, Roland, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, René, von Luzern und Wassen, in Luzern, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 5762624, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Genossenschaft Schwimmbad Littau-Reussbühl, bisher in Littau, CH-100.5.011.858-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 225 vom 19.11.2008, S. 10, Publ. 4739432).
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
c/o René Baumann, Florastrasse 20, 6014 Luzern. [Gemeindefusion per 01.01.2010 ohne Anpassung der Statuten].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, René, von Luzern und Wassen, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Littau und Wassen, in Littau];
Arnold, René, von Eich, in Luzern, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: in Littau];
Kost, Anna, von Luzern, Vitznau und Emmen, in Luzern, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: von Littau, in Littau];
Jöhri, Bernhard, von Cazis, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: in Littau];
Erni, Daniel, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: in Littau];
Roth, Stefan, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: von Littau, in Littau];
Schlegel, Christian, von Luzern, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Littau, in Littau].
Publication number: 4755136, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Luzerner Kantonalbank AG, in Luzern, CH-100.8.011.092-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2008, S. 10, Publ. 4623352).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aebi, Hans-Rudolf, von Seeberg, in Beromünster, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kaelin, Andreas W., von Aarau, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Bernhard, von Ruswil, in Ruswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hitz, Annette, von Hütten und Zürich, in Meggen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Halter, Anton, von Lungern, in Küssnacht SZ, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schneeberger, Manfred, von Seeberg, in Horw, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, René, von Eich, in Rain, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Littau];
Birrer, Michael, von Ballwil und Romoos, in Adligenswil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Luzern];
Ineichen, Andreas, von Littau, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Emmen];
Schmeling, Stefan, von Schaffhausen und Ermatingen, in Sursee, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Luzern];
Schürmann, Peter, von Emmen, in Hildisrieden, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Rothenburg];
Zoller, Marlys, von Horw, Malters und St. Gallen-Tablat, in Hergiswil NW, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Rüedi, Marlys, von Malters, in Hergiswil NW].