Reports for Emre Argön
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Emre Argön
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005736973, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Guud Group GmbH, in Bergdietikon, CHE-340.400.382, c/o Emre Argön, Wiesentalstrasse 8a, 8962 Bergdietikon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
06.03.2023. 24.03.2023.
Zweck:
Bereitstellung und Verkauf von sämtlichen digitalen und stationären Dienstleistungen in Bezug auf Mitarbeiter- und Kundenvorteile, Kundengewinnung und Vernetzung nachhaltiger Unternehmen, insbesondere zum Zwecke der Förderung von nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Gründer vom 06.03.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Argön, Emre, von Dietikon, in Bergdietikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Argön, Berke, von Dietikon, in Niederrohrdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Argön, Tolga, von Dietikon, in Spreitenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1005298793, Commercial Registry Office Zurich, (20)
TIER Mobility Suisse GmbH, in Schlieren, CHE-300.777.478, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2020, Publ. 1004928928).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Argön, Emre, von Dietikon, in Dietikon, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Nageler, Christoph Maximilian, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005019942, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Tayeb Food KlG, in Zürich, CHE-355.156.564, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2018, Publ. 4389973).
Firma neu:
Mohamed Burger & Meat.
Rechtsform neu:
Einzelunternehmen.
Zweck neu:
Betrieb eines Imbiss, Verkauf von Lebensmitteln und Getränken, Import und Export von Lebensmitteln. Die Gesellschaft hat sich infolge Ausscheidens des Gesellschafters Emre Argön aufgelöst. Die Firma ist erloschen. Der Gesellschafter Yasin Mohamed führt im Sinne von Art. 579 OR das Geschäft als Einzelkaufmann fort.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Argön, Emre, von Dietikon, in Dietikon, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mohamed, Yasin, von Feuerthalen, in Winterthur, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].