Reports for Bernhard Aregger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Bernhard Aregger
Newest SOGC notifications: Bernhard Aregger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004771126, Commercial Registry Office Zug, (170)
Zentralschweizer Schneesport Verband ZSSV, in Zug, CHE-113.754.942, Verein (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2018, Publ. 1004468138).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aregger, Bernhard, von Hasle LU, in Doppleschwand, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirth, Anton, von Villmergen, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fankhauser, Janina, von Eggiwil, in Ebikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2563725, Commercial Registry Office Zug, (170)
Zentralschweizer Schneesport Verband ZSSV, in Hünenberg, CHE-113.754.942, Verein (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2013, Publ. 1061211).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fässler, Hansruedi, genannt Fidé, von Alpthal, in Schwyz, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Braun, Thomas, von Lachen, in Altendorf, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mäder, Andrè, von Zürich, in Schinznach Dorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ming, Theodor, genannt Thedy, von Lungern, in Kerns, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rupp, Jakob, von Pfäfers, in Menzingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aregger, Bernhard, von Hasle LU, in Doppleschwand, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Scherrer, Werner, von Gams, in Schwyz, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Lambrigger, Hugo, von Fiesch, in Sins, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien und Rechnungsführer des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wirth, Anton, von Villmergen, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kiser, Armin, von Sarnen, in Sarnen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leuzinger, Katja, von Oberiberg, in Oberiberg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Thomas, von Brig-Glis, in Schüpfheim, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schuler, Edgar, von Steinen, in Menzingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zumbühl, Thomas, von Wolfenschiessen, in Beckenried, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 1061211, Commercial Registry Office Zug, (170)
Zentralschweizer Schneesport Verband ZSSV, bisher in Küssnacht SZ, CH-130.6.012.605-3, Verein (SHAB Nr. 16 vom 26.01.2009, S. 17, Publ. 4844330).
Gründungsstatuten:
16.06.2007.
Statutenänderung:
19.06.2010.
Sitz neu:
Hünenberg.
Domizil neu:
Bösch 106, 6331 Hünenberg.
Organisation neu:
[Die bisher im Handelsregister eingetragene Bemerkung über die Organisation wird gelöscht.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Heinz, von Jonen, in Sachseln, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Rechnungsführer des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fässler, Hansruedi, genannt Fidé, von Alpthal, in Schwyz, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ibach];
Braun, Thomas, von Lachen, in Altendorf, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Merlischachen];
Wirth, Anton, von Villmergen, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rudolfstetten, Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aregger, Bernhard, von Hasle LU, in Doppleschwand, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Arnold, Reto, von Spiringen, in Bürglen UR, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Läupi, Andreas, von Gränichen, in Seon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mäder, Andrè, von Zürich, in Schinznach Dorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ming, Theodor, genannt Thedy, von Lungern, in Kerns, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rupp, Jakob, von Pfäfers, in Menzingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scherrer, Werner, von Gams, in Schwyz, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lambrigger, Hugo, von Fiesch, in Sins, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Rechnungsführer des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.